январь 2017 — по настоящее время (7 лет 9 месяцев)
Должность
Руководитель автосервиса
Обязанности
Организация производства всех видов работ по сервисному обслуживанию и ремонту автомобилей.
Развитие бизнес процессов компании с учетом роста бизнеса и новых требований клиентов;
Планирование расходных частей бюджета;
Проведение мероприятий по обеспечению качества предоставления услуг СТО;
Обеспечение поддержания необходимого запаса запасных частей, узлов и материалов;
Обеспечение учета и сохранность материальных ценностей, оборудования, запасных частей;
Участие в формировании и проведении маркетинговых программ и рекламных акций с целью привлечения наибольшего количества клиентов и развития продаж услуг по ремонту автомобилей.
Период работы
декабрь 2009 — январь 2017 (7 лет 2 месяца)
Должность
Менеджер по транспортной логистике
Компания
ООО "Сокол Авто"
Обязанности
Организация и контроль эффективной деятельности автотранспортной компании.
Контроль экономических показателей, оптимизация затрат.
Международные перевозки, привлеченный транспорт, собственный транспорт.
Совершенствование транспортной политики компании, разработка программ расширения комплекса услуг;Формирование и исполнение бизнес-плана. Знание принципов проектирования и построения логистических схем, правил оформления транспортных и коммерческих документов (TIR, CMR, EX1), INCOTERMS.
Контроль деятельности по поддержанию и развитию клиентской базы;
Обеспечение технически правильной эксплуатации и эффективного использования парка автотранспорта. Участие в тендерах.
Период работы
октябрь 2008 — март 2009 (6 месяцев)
Должность
Начальник отдела эксплуатации
Компания
ЗАО "Совфрахт-Автологистика"
Обязанности
Организация процесса международных перевозок по Москве и России. Руководство отделом. Оптимизация работы транспорта. Ведение учета и отчетности. Бюджетирование. Расчет необходимого ресурса транспорта. Координация взаимодействия со смежными и внешними организациями по вопросам транспортной логистики. Заключение договоров с транспортными компаниями.
01.01.2008-01.09.2008г. ООО "Ромекс" - Руководитель производства.
Управление производством мебельной продукции. Организация, сбыт.
01.09.2006-29.12.2007г. ООО "Аспект" - Начальник транспортного отдела.
Организация процесса перевозок по Москве и России. Руководство отделом, склад. Оптимизация работы транспорта. Ведение учета и отчетности. Бюджетирование. Организация погрузочных работ. Расчет необходимого ресурса транспорта. Координация взаимодействия со смежными и внешними организациями по вопросам транспортной логистики. Заключение договоров с транспортными компаниями.
07.06.2005-31.08.2006г. ООО "Хобби-Р" Менеджер по работе с клиентами.
Работа с VIP клиентами, коммерческие предложения, переговорная деятельность, заключение договоров, контроль за исполнением, расширение клиентской базы.
1994г. - 2005г. ГК САВВА . Персональный водитель
Образование
Образование
Высшее
Окончание
2003 год
Учебное заведение
Московский автомобильно-дорожный государственный технический университет
Специальность
Экономика и Управление на предприятии (транспорте)
Дополнительная информация
Водительские права
Категория B
Командировки
Готов к командировкам
Курсы и тренинги
2008г. Курсы - Логистика и Управление.
Навыки и умения
Результативно проводить переговоры, добиваться поставленных целей, высокая работоспособность, желание работать и зарабатывать, умение работать в команде ответственность, обучаемость, инициативность, отсутствие вредных привычек.